KRS 0000214020
NIP9442100967
REGON35682447800000
Nazwa"OM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOM
Data rejestracji 30 lip 2004 (20 lat temu) 30 lip 2004
Data usunięcia 24 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 29 LISTOPADA, 21 A, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHEWA KŁAPUT
Wspólnik
2004-07-30
2019-07-24
799 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 399 500 ZŁ
EWA KŁAPUT
Prokurent
2010-08-30
2018-06-06
SAMOISTNA
KLAUDIA MARIA AHMED MOSTAFA HEGAB
Likwidator
2018-08-02
2019-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE.
EWA BOŻENA KŁAPUT
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2010-08-30
KRZYSZTOF ZIĘBA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2005-10-12
KLAUDIA MARIA AHMED MOSTAFA HEGAB
PREZES ZARZĄDU
2010-08-30
2018-08-02
2004-07-30
2018-08-02
"OM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie