KRS 0000213875
NIP1181625269
REGON67052401700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" KOSIEC I WSPÓLNICY
Data rejestracji 30 lip 2004 (20 lat temu) 30 lip 2004
Data usunięcia 24 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SŁOWICZA, 17, WARSZAWA, 02-170, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1181625269
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
02150016471216400010430000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
39150016471216400628550000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
85150016471216400528690000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
90150016471216400178420000
SANPL 4 Oddział w Radomiu
ul. Stefana Żeromskiego 72 26-607 Radom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIDARIUSZ KOSIEC
Beneficjent
MARIOLA BOŻENA KOSIEC
Beneficjent
MICHAŁ KOSIEC
Beneficjent
ALICJA RODAK
Beneficjent
DARIUSZ KOSIEC
zgłaszający - komplementariusz
MARIOLA BOŻENA KOSIEC
zgłaszający - komplementariusz
ZENON TADEUSZ KOSIEC
Wspólnik
2004-07-30
2005-12-28
EDMUND JAN KOSIEC
Wspólnik
2004-07-30
2011-01-21
DARIUSZ KOSIEC
Wspólnik
2004-07-30
2023-04-24
JACEK RASZEWSKI
Wspólnik
2004-07-30
2010-01-18
MARIOLA BOŻENA KOSIEC
Wspólnik
2005-12-28
2023-04-24
MICHAŁ KOSIEC
Wspólnik
2005-12-28
2006-01-31
MICHAŁ KOSIEC
Wspólnik
2022-01-14
2023-04-24
ALICJA RODAK
Wspólnik
2022-01-14
2023-04-24
DARIUSZ KOSIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI
MARIOLA BOŻENA KOSIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI
MICHAŁ KOSIEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ALICJA RODAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WYJĄTKIEMM WSZELKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z OFERTAMI HANDLOWYMI, PRZETARGAMI I UMOWAMI ZAWIERANYMI W ICH WYNIKU, GDZIE REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA
ZENON TADEUSZ KOSIEC
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-30
2005-12-28
EDMUND JAN KOSIEC
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-30
2011-01-21
DARIUSZ KOSIEC
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-30
2023-04-24
JACEK RASZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-30
2010-01-18
MARIOLA BOŻENA KOSIEC
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-28
2023-04-24
MICHAŁ KOSIEC
Członek Organu Reprezentacji
2005-12-28
2006-01-31
MICHAŁ KOSIEC
Członek Organu Reprezentacji
2022-01-14
2023-04-24
ALICJA RODAK
Członek Organu Reprezentacji
2022-01-14
2023-04-24
2004-07-30
2006-01-31
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MADA" ZENON KOSIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2006-01-31
2006-03-20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MADA KOSIEC I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2004-07-30
2013-01-31
ZABŁOCIŃSKA, 10, WARSZAWA, 01-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie