KRS 0000213803
NIP6292466026
REGON24054438100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ARAGORN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ARAGORN"
Data rejestracji 30 lip 2004 (20 lat temu) 30 lip 2004
Data usunięcia 27 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LWOWSKA, 199A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOAGNIESZKA KRYSTYNA ZAWRZYKRAJ
Wspólnik
2004-07-30
2013-12-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 25.000,00 ZŁ
TOMASZ SEBASTIAN SZWED
Wspólnik
2004-07-30
2013-12-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANDRZEJ TADEUSZ STYRNA
Wspólnik
2013-12-03
2014-11-19
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500,00 ZŁ
DARIUSZ ZAWRZYKRAJ
Wspólnik
2013-12-03
2015-12-01
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
JACEK EDWARD SUS
Wspólnik
2014-11-19
2015-12-01
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500,00 ZŁ
DOROTA AGATA FIDYK
Wspólnik
2015-12-01
2020-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, KAŻDY SAMODZIELNIE. JEŻELI SKUTKIEM CZYNNOŚCI PRAWNEJ MIAŁOBY BYĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ZWOLNIENIE Z DŁUGU O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 5.000,00 ZŁ, KONIECZNA JEST REPREZENTACJA DWUOSOBOWA. 3.W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA KRYSTYNA ZAWRZYKRAJ
PREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2013-12-03
TOMASZ SEBASTIAN SZWED
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-30
2013-12-03
DARIUSZ ZAWRZYKRAJ
PREZES ZARZĄDU
2013-12-03
2015-12-01
DOROTA AGATA FIDYK
PREZES ZARZĄDU
2015-12-01
2020-04-27
2004-07-30
2013-12-03
KASPRZAKA, 19, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie