KRS 0000213757
NIP8951676250
REGON93157816100000
NazwaEXECUTIVEDNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXECUTIVEDNA
Data rejestracji 29 lip 2004 (20 lat temu) 29 lip 2004
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUCZA, 68, WROCŁAW, 53-411, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 90000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9420Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH #9491Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH #9492Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEWA DOROTA WEBER JOHRI
Wspólnik
2004-07-29
2012-07-23
600 UDZIAŁÓW PO 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ASHUTOSH JOHRI
Wspólnik
2004-07-29
2012-07-23
600 UDZIAŁÓW PO 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KARTIKEY JOHRI
Wspólnik
2004-07-29
2012-07-23
600 UDZIAŁÓW PO 50,00 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GURPREET KAUR CHHATWAL
Wspólnik
2012-07-23
2021-03-23
1799 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 89.950 (OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ASHUTOSH JOHRI
PREZES
2004-07-29
2012-07-23
KARTIKEY JOHRI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-29
2012-07-23
GURPREET KAUR CHHATWAL
PREZES ZARZĄDU
2012-07-23
2021-03-23
2004-07-29
2012-07-23
"AMNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-29
2006-09-20
BRONIEWSKIEGO, 7, WROCŁAW, 51-120, WROCŁAW, POLSKA
2006-09-20
2012-07-23
BURACZANA, 26, WROCŁAW, 52-311, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie