KRS 0000213632
NIP6991000629
REGON41019843000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KIETLOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA W KIETLOWIE
Data rejestracji 23 sie 2004 (20 lat temu) 23 sie 2004
Data usunięcia 29 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 6A, KIETLÓW, 56-209, JEMIELNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMAGNIESZKA MAŁGORZATA BARAŃSKA
Likwidator
2009-12-21
2012-08-07
MARIAN TUPIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-06-19
MARIOLA LIPIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-06-19
PRZEMYSŁAW DARDAS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-06-19
AGNIESZKA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-19
2021-04-29
KATARZYNA RACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-19
2021-04-29
ZBIGNIEW WYCZÓŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-19
2021-04-29
CZESŁAW KARYŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-19
2021-04-29
IRENA HOSZOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2008-04-30
KRYSTYNA KACZMAREK KISIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-06-19
BERNARD TOPOROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-23
2009-06-19
ROMAN CIERNIEWSKI
Kurator
2017-01-02
2017-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁĄDAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
ZDZISŁAW MILLER
PREZES ZARZĄDU
2004-08-23
2009-12-21
ZBIGNIEW JUŹWIN
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-08-23
2009-12-21
GRAŻYNA KUPCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-23
2009-12-21
2004-08-23
2009-12-21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KIETLOWIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie