KRS 0000213539
NIP5170096088
REGON69179016500000
NazwaBIURO OBSŁUGI KADROWO-PRAWNEJ "KADRY" SPÓŁKA JAWNA H. JASIŃSKA I D. ZIELIŃSKA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO OBSŁUGI KADROWO-PRAWNEJ "KADRY" H. JASIŃSKA I D. ZIELIŃSKA
Data rejestracji 27 lip 2004 (20 lat temu) 27 lip 2004
Data usunięcia 11 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SŁOWACKIEGO, 24, RZESZÓW, 35-060, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5170096088
data rejestracji 03 wrz 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHDAGMARA RENATA STANISZEWSKA
Beneficjent
HALINA URSZULA JASIŃSKA
reprezentant
JAN JÓZEF CYGAN
Wspólnik
2004-07-27
2008-05-08
MIECZYSŁAW JAN MENDRALA
Wspólnik
2004-07-27
2006-09-19
GENOWEFA CYGAN
Wspólnik
2006-09-19
2008-05-08
DAGMARA RENATA STANISZEWSKA
Wspólnik
2008-05-08
2022-05-11
HALINA JASIŃSKA
Wspólnik
2008-05-08
2022-05-11
DAGMARA RENATA STANISZEWSKA
Likwidator
2022-01-24
2022-05-11
HALINA JASIŃSKA
Likwidator
2022-01-24
2022-05-11
DAGMARA RENATA STANISZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.
DAGMARA RENATA STANISZEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-08
2022-01-24
JAN JÓZEF CYGAN
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-27
2008-05-08
MIECZYSŁAW JAN MENDRALA
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-27
2006-09-19
GENOWEFA CYGAN
Członek Organu Reprezentacji
2006-09-19
2008-05-08
HALINA JASIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-05-08
2022-01-24
2004-07-27
2006-09-19
JAN CYGAN MIECZYSŁAW MENDRALA BIURO OBSŁUGI KADROWO-PRAWNEJ "KADRY" SPÓŁKA JAWNA
2006-09-19
2008-05-08
J.CYGAN I G.CYGAN BIURO OBSŁUGI KADROWO-PRAWNEJ "KADRY" SPÓŁKA JAWNA
2008-05-08
2022-01-24
BIURO OBSŁUGI KADROWO-PRAWNEJ "KADRY" SPÓŁKA JAWNA H. JASIŃSKA I D. ZIELIŃSKA
2004-07-27
2005-04-04
TOWAROWA, 12, RZESZÓW, 35-321, RZESZÓW, POLSKA
2005-04-04
2012-04-27
SŁOWACKIEGO, 26, RZESZÓW, 35-060, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie