KRS 0000213535
REGON07264160000000
NazwaELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMAR
Data rejestracji 02 lut 2005 (20 lat temu) 02 lut 2005
Data usunięcia 29 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAWOWA, 18, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 330000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJACEK ŚWIERCZEK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK ELŻBIETĄ - PAWLIK MARZENĄ - PAWLIK PAWŁEM - BARTCZAK LESZKIEM - BARTCZAK RADOSŁAWEM - BARTCZAK TOMASZEM
ELŻBIETA ŚWIERCZEK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK JACKIEM - PAWLIK MARZENĄ - PAWLIK PAWŁEM - BARTCZAK LESZKIEM - BARTCZAK RADOSŁAWEM - BARTCZAK TOMASZEM
MARZENA PAWLIK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK JACKIEM - ŚWIERCZEK ELŻBIETĄ - PAWLIK PAWŁEM - BARTCZAK LESZKIEM - BARTCZAK RADOSŁAWEM - BARTCZAK TOMASZEM
PAWEŁ PAWLIK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK JACKIEM - ŚWIERCZEK ELŻBIETĄ - PAWLIK MARZENĄ - BARTCZAK LESZKIEM - BARTCZAK RADOSŁAWEM - BARTCZAK TOMASZEM
LESZEK BARTCZAK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,-ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK JACKIEM - ŚWIERCZEK ELŻBIETĄ - PAWLIK MARZENĄ - PAWLIK PAWŁEM - BARTCZAK RADOSŁAWEM - BARTCZAK TOMASZEM I 1/3 CZĘŚĆ 110 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z RADOSŁAWEM BARTCZAKIEM I TOMASZEM BARTCZAKIEM
RADOSŁAW ŁUKASZ BARTCZAK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
1/3 CZĘŚĆ 110 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z LESZKIEM BARTCZAKIEM I TOMASZEM BARTCZAKIEM ORAZ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK JACKIEM - ŚWIERCZEK ELŻBIETĄ - PAWLIK MARZENĄ - PAWLIK PAWŁEM
TOMASZ PIOTR BARTCZAK
Wspólnik
2005-02-02
2006-12-29
1/3 CZĘŚĆ 110 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z LESZKIEM BARTCZAKIEM I RADOSŁAWEM BARTCZAKIEM ORAZ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKAMI: - ŚWIERCZEK JACKIEM - ŚWIERCZEK ELŻBIETĄ - PAWLIK MARZENĄ - PAWLIK PAWŁEM
LESZEK ZBIGNIEW NIEDŹWIECKI
Powiernik
2005-03-18
2006-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIA PRAW O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 EURO (SŁOWNIE: DZIESIĘCIU TYSIĘCY EURO) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIA PRAW O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 EURO (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY EURO) - WYMAGA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM.
LESZEK BARTCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-02
2006-12-29
JACEK ŚWIERCZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2006-12-29
2005-02-02
2006-12-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-02
2006-12-29
ELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-02-02
2006-12-29
STAWOWA, 18, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
2005-02-02
2006-12-29
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA.
2005-02-02
2006-12-29
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH.
2005-02-02
2006-12-29
28 - PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ.
2005-02-02
2006-12-29
29 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2005-02-02
2006-12-29
45 - BUDOWNICTWO
2005-02-02
2006-12-29
55 - HOTELE I RESTAURACJE
2005-02-02
2006-12-29
602 - TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
2005-02-02
2006-12-29
63 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2005-02-02
2006-12-29
65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH.
2005-02-02
2006-12-29
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie