KRS 0000213516
NIP9211851082
REGON95121409300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPRINTER" ANDRZEJ KOPER, JÓZEF KOPER SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPRINTER" ANDRZEJ KOPER, JÓZEF KOPER
Data rejestracji 23 lip 2004 (20 lat temu) 23 lip 2004
Data usunięcia 29 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 132, ULHÓWEK SHR, 22-678, ULHÓWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9211851082
data rejestracji 19 paź 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHANDRZEJ MIROSŁAW KOPER
Wspólnik
2004-07-23
2022-04-29
GRZEGORZ TOMASZ KULIK
Wspólnik
2004-07-23
2005-10-11
JÓZEF KOPER
Wspólnik
2005-10-11
2022-04-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZNTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE OBYDWU WSPÓLNIKOM-ANDRZEJOWI KOPER I JÓZEFOWI KOPER. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBYDWU WSPÓLNIKÓW.
ANDRZEJ MIROSŁAW KOPER
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-23
2022-04-29
GRZEGORZ TOMASZ KULIK
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-23
2005-10-11
JÓZEF KOPER
Członek Organu Reprezentacji
2005-10-11
2022-04-29
2004-07-23
2005-10-11
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SPRINTER" ANDRZEJ KOPER GRZEGORZ KULIK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie