KRS 0000213510
NIP6762274963
REGON35686195300000
NazwaORTAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORTAM POLAND
Data rejestracji 26 lip 2004 (20 lat temu) 26 lip 2004
Data usunięcia 04 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8751000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762274963
data rejestracji 01 paź 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEORTAM SAHAR ENGINEERING LTD Z SIEDZIBĄ W RAMAT- GAN, IZRAEL SPÓŁKA NR 512855404
Wspólnik
2004-07-26
2005-06-23
7.875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.937.500,00 ZŁ
Wspólnik
2005-01-24
2012-06-20
1750 (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 875.000,00 ZŁ (OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01192436500000
GIRON-ORTAM ISRAEL LIMITED PARTNERSHIP
Wspólnik
2005-03-16
2016-03-11
7.876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.938.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-06-23
2016-03-11
9.626 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.813.000,00 ZŁ
12003396600000
Wspólnik
2016-03-11
2016-07-04
17.501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750.500,00 ZŁ
36317081500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ARIE BURSTEIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-30
2010-02-23
MOSHE TAITELBAUM
PREZES ZARZĄDU
2004-07-26
2009-04-30
NEOMIT CHILOVSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-30
2016-07-04
2004-07-26
2009-09-01
PLAC WOLNICA, 10, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie