KRS 0000213495
NIP6972137758
REGON41155641700000
NazwaDISPLAY EXPO SPÓŁKA JAWNA Ł.LASKOWSKI, R.WDOWIAK
Krótka nazwaDISPLAY EXPO Ł.LASKOWSKI, R.WDOWIAK
Data rejestracji 26 lip 2004 (20 lat temu) 26 lip 2004
Data usunięcia 16 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. GRANICZNA, 12, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972137758
data rejestracji 02 sie 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWŁUKASZ LASKOWSKI
Beneficjent
REMIGIUSZ WDOWIAK
reprezentant
LECH WOJCIECH KLUPŚ
Wspólnik
2004-07-26
2005-12-22
JOLANTA MARIA KLUPŚ
Wspólnik
2004-07-26
2005-12-22
ŁUKASZ LASKOWSKI
Wspólnik
2005-07-29
2022-09-16
DOROTA MIROSŁAWA BANASZAK
Wspólnik
2005-07-29
2018-06-28
ADRIANNA SMOLIBOWSKA
Wspólnik
2005-07-29
2019-10-17
REMIGIUSZ JAN WDOWIAK
Wspólnik
2005-07-29
2022-09-16
ŁUKASZ LASKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE PODEJMOWAĆ ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 10.000,00 ZŁ. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY WSKAZANEJ W UST. 1 WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
LECH WOJCIECH KLUPŚ
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-26
2005-12-22
JOLANTA MARIA KLUPŚ
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-26
2005-12-22
DOROTA MIROSŁAWA BANASZAK
Członek Organu Reprezentacji
2005-07-29
2018-06-28
ŁUKASZ LASKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2005-07-29
2022-09-16
ADRIANNA SMOLIBOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2005-07-29
2019-10-17
REMIGIUSZ JAN WDOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2005-07-29
2022-09-16
2004-07-26
2005-07-29
DISPLAY EXPO - LECH KLUPŚ, JOLANTA KLUPŚ SPÓŁKA JAWNA
2005-07-29
2005-12-22
DISPLAY EXPO - SPÓŁKA JAWNA D.BANASZAK, A.SMOLIBOWSKA, J.KLUPŚ, L.KLUPŚ, Ł.LASKOWSKI, R.WDOWIAK
2005-12-22
2018-06-28
DISPLAY EXPO - SPÓŁKA JAWNA D.BANASZAK, A.SMOLIBOWSKA, Ł.LASKOWSKI, R.WDOWIAK
2018-06-28
2019-10-17
DISPLAY EXPO SPÓŁKA JAWNA A.SMOLIBOWSKA, Ł.LASKOWSKI, R.WDOWIAK
2004-07-26
2011-11-25
MIŚNIEŃSKA, 37, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
2011-11-25
2019-11-20
MIŚNIEŃSKA, 31A, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie