KRS 0000213322
NIP6781261743
REGON35106219900000
NazwaZAKŁAD PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ "PIECBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ "PIECBUD"
Data rejestracji 22 lip 2004 (20 lat temu) 22 lip 2004
Data usunięcia 31 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CENTRALNA, 51, KRAKÓW, 31-586, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWYHENRYK BOGUSŁAW PRZEWOŹNIAK
Wspólnik
2004-07-22
2015-07-31
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500ZŁ
TADEUSZ ZDZISŁAW MAZUREK
Wspólnik
2004-07-22
2015-07-31
265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.250 ZŁ
JÓZEFA MAJ
Wspólnik
2004-07-22
2015-07-31
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250ZŁ
TADEUSZ ZDZISŁAW MAZUREK
Likwidator
2009-10-20
2015-07-31
HENRYK BOGUSŁAW PRZEWOŹNIAK
Likwidator
2009-10-20
2015-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI,ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
HENRYK BOGUSŁAW PRZEWOŹNIAK
DYREKTOR
2004-07-22
2009-10-20
TADEUSZ ZDZISŁAW MAZUREK
ZASTĘPCA DYREKTORA
2004-07-22
2009-10-20
JÓZEFA MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-22
2009-10-20
2004-07-22
2009-10-20
ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ "PIECBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie