KRS 0000213250
REGON81270533800000
NazwaZSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZSV
Data rejestracji 22 lip 2004 (20 lat temu) 22 lip 2004
Data usunięcia 11 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 3-5, SZCZECIN, 70-241, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUKARL-HEINZ KONIG
Wspólnik
2004-07-22
2004-12-13
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
UWE BEHNK
Wspólnik
2004-12-13
2021-01-11
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
KARL-HEINZ KONIG
PREZES ZARZĄDU
2004-07-22
2004-12-13
UWE BEHNK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-13
2021-01-11
2004-07-22
2005-09-29
AL. WOJSKA POLSKIEGO, 197 A, SZCZECIN, 71-334, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie