KRS 0000213230
NIP5832863292
REGON19305746700000
Nazwa"ATZ MOTOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATZ MOTOR POLSKA
Data rejestracji 22 lip 2004 (20 lat temu) 22 lip 2004
Data usunięcia 22 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOSTOWICKA, 4, GDAŃSK, 80-121, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 95000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#354 PRODUKCJA MOTOCYKLI I ROWERÓW #3550Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAH MECHANICZNYCHLNEGO PRZEZNACZENIATWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOULF HAKAN ALANDER
Wspólnik
2004-07-22
2017-11-22
171 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.500 ZŁ.
JAN MICHAŁ JUCHNOWICZ
Wspólnik
2004-07-22
2005-09-23
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ULF HAKAN ALANDER
PREZES ZARZĄDU
2004-07-22
2017-11-22
JAN MICHAŁ JUCHNOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-22
2005-09-23
BOGDAN WIEJOWSKI
V-CE PREZES
2005-09-23
2017-11-22
WIESŁAW ANTONI WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-23
2017-11-22
2004-07-22
2017-11-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-22
2017-11-22
"ATZ MOTOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-22
2017-11-22
ŁOSTOWICKA, 4, GDAŃSK, 80-121, GDAŃSK, POLSKA
2004-07-22
2017-11-22
354 - PRODUKCJA MOTOCYKLI I ROWERÓW
2004-07-22
2017-11-22
3550Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2004-07-22
2017-11-22
50 - SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.
2004-07-22
2017-11-22
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.
2004-07-22
2017-11-22
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie