KRS 0000213175
NIP6080010310
REGON25163669200000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA DOBRZYCA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA DOBRZYCA
Data rejestracji 22 lip 2004 (20 lat temu) 22 lip 2004
Data usunięcia 24 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres NOWA, 24, DOBRZYCA, 63-330, DOBRZYCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHPIOTR KOWNACKI
Likwidator
2015-05-06
2015-08-24
IRENEUSZ PAWEŁ MARZYŃSKI
Likwidator
2015-05-06
2015-08-24
JACEK BALCER
Likwidator
2015-05-06
2015-08-24
KAZIMIERZ JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2008-07-23
KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2012-07-12
MIECZYSŁAW PRZĄDKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2012-07-12
LUDWIK MIKOŁAJEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-07-23
2012-07-12
BOGUSŁAW OLENDER
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2015-05-06
ZYGMUNT KRASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2015-05-06
JERZY BLANDZI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2015-05-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES OSOBNO Z KAŻDYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB OBAJ ŁĄCZNIE.
PIOTR ANTONI KOWNACKI
PREZES
2004-07-22
2015-05-06
MARIAN JANOWICZ
WICEPREZES
2004-07-22
2008-07-23
TOMASZ KRAWIEC
SEKRETARZ
2004-07-22
2008-07-23
WOJCIECH MŁYNARCZYK
SKARBNIK
2004-07-22
2008-07-23
JACEK BALCER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-22
2015-05-06
IRENEUSZ PAWEŁ MARZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-22
2008-07-23
TOMASZ WASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-22
2012-07-12
AGATA MŁYNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-23
2012-07-12
IRENEUSZ PAWEŁ MARZYŃSKI
WICEPREZES
2008-08-11
2015-05-06
2004-07-22
2015-05-06
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ GRUPA DOBRZYCA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie