KRS 0000213106
NIP7792236838
REGON63461033100000
NazwaFUNDACJA EKO - DREW
Krótka nazwaEKO - DREW
Data rejestracji 16 lip 2004 (20 lat temu) 16 lip 2004
Data usunięcia 12 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 1, WAPNO, 62-120, WAPNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3612Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI W TYM W OBROCIE Z ZAGRANICĄ #3613Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOLANTA TERESA JOSZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2006-02-28
ALICJA WESOŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2019-12-12
MARIANNA JOSZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-16
2019-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYMAGA PODPISU PREZESA JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁALJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA.
PRZEMYSŁAW JOSZKO
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2019-12-12
DAWID ŁOBODA
CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES
2006-02-28
2006-05-31
2004-07-16
2006-02-28
PERZYCKA, 14, POZNAŃ, 60-182, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie