KRS 0000212898
NIP7822302794
REGON63458544900000
Nazwa"NIVA CB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNIVA CB
Data rejestracji 17 sie 2004 (20 lat temu) 17 sie 2004
Data usunięcia 07 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻEROMSKIEGO, 16A, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2662Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #1930 PRODUKCJA OBUWIA #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACHZBIGNIEW CEGIELSKI
Wspólnik
2004-08-17
2020-07-07
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ
MIECZYSŁAW BUDNY
Wspólnik
2004-08-17
2005-10-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 PLN
BARTOSZ BODUS
Wspólnik
2005-10-04
2020-07-07
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
PIOTR BUSZKA
Kurator
2008-12-17
2013-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JANUSZ RYMANIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-17
2018-03-09
2004-08-17
2005-10-04
ŚREDZKA, 18, POZNAŃ, 61-023, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie