KRS 0000212876
REGON01576306000000
NazwaRIDA DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRIDA DEVELOPMENT I
Data rejestracji 15 lip 2004 (20 lat temu) 15 lip 2004
Data usunięcia 20 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8050000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIARAFAŁ JERZY NOWICKI
Wspólnik
2004-07-15
2004-08-19
1.000 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-08-19
2007-09-20
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8050000 ZŁOTYCH
01086348900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
RAFAŁ JERZY NOWICKI
PREZES
2004-07-15
2004-08-19
RAFAŁ JERZY NOWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2004-08-27
IRA MITZNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-09-07
2007-09-20
1959-10-15
DAVID MITZNER
PREZES ZARZĄDU
2004-08-27
2007-06-27
DAVID MITZNER
PREZES ZARZĄDU
2007-09-07
2007-09-20
RAFAŁ JERZY NOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-27
2007-06-27
RAFAŁ JERZY NOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-07
2007-09-20
IRA MITZNER
PREZES ZARZĄDU
2004-08-19
2004-08-27
1959-10-15
IRA MITZNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-08-27
2007-06-27
1959-10-15
2004-07-15
2007-06-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-15
2007-06-27
RIDA DEVELOPMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-15
2007-06-27
CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie