KRS 0000212639
NIP6351003079
REGON27238775500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE "GAMTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE "GAMTEX"
Data rejestracji 20 lip 2004 (20 lat temu) 20 lip 2004
Data usunięcia 23 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 22 LIPCA, 16 A, ORZESZE-JAŚKOWICE, 43-183, ORZESZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6351003079
data rejestracji 30 sty 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 paź 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHWspólnik
2004-07-20
2021-09-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
27102994700000
TADEUSZ JAN GAŁECZKA
Prokurent
2004-07-20
2020-06-30
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF MARIAN GAŁECZKA
Prokurent
2004-07-20
2015-06-08
ŁĄCZNA
SONIA MARIA GAŁECZKA
Prokurent
2018-01-18
2020-06-30
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF MARIAN GAŁECZKA
Likwidator
2020-06-30
2021-09-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, -JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO,A ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ Z DWÓCH OSÓB TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
STANISŁAW GAŁECZKA
PREZES
2004-07-20
2015-06-08
KRZYSZTOF MARIAN GAŁECZKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-08
2020-06-30
2004-07-20
2020-06-30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWE "GAMTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie