KRS 0000212333
NIP9512245637
REGON14131107300000
Nazwa"WILMON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWILMON
Data rejestracji 09 lip 2004 (20 lat temu) 09 lip 2004
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAWILCOWA, 3, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 68000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512245637
data rejestracji 30 maj 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMAREK ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2004-07-09
2008-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JACEK HILARY KOCHMAN
Wspólnik
2004-07-09
2008-04-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-04-08
2008-06-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
00810416000000
ANDRZEJ STANISŁAW SZYMCZAK
Wspólnik
2008-06-09
2013-05-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
DANIEL SYLWESTER HADROWICZ
Wspólnik
2013-05-20
2016-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ZENON TADEUSZ MAŃKO
Wspólnik
2016-08-31
2022-01-13
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500 ZŁOTYCH
MARTA MAŁGORZATA HADAŁA
Wspólnik
2016-08-31
2018-03-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
MAGDALENA REISS
Wspólnik
2018-03-01
2022-01-13
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500,00 ZŁ
Wspólnik
2018-03-01
2022-01-13
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
34014403000000
WALDEMAR MACIEJ KUJAWSKI
Prokurent
2008-04-08
2014-05-06
SAMOISTNA
RYSZARD ZDZISŁAW DROŻDŻ
Prokurent
2017-02-15
2020-06-09
PROKURA SAMOISTNA
OSCAR ANDRES DURAN SANCLEMENTE
Likwidator
2021-01-29
2022-01-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK HILARY KOCHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-09
2008-04-08
ANDRZEJ STANISŁAW SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-08
2013-05-20
OSCAR ANDRES DURAN SANCLEMENTE
PREZES ZARZĄDU
2013-05-20
2021-01-29
MAREK ANDRZEJ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-09
2008-04-08
2004-07-09
2021-01-29
"WILMON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-09
2012-03-06
KOSIARZY, 35, WARSZAWA, 02-953, WARSZAWA, POLSKA
2012-03-06
2017-02-15
ZIELNA, 39, WARSZAWA, 00-108, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-15
2020-04-29
UL. SMOCZA, 19, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie