KRS 0000212313
REGON01635987500000
Nazwa"SKIAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKIAIR
Data rejestracji 12 lip 2004 (20 lat temu) 12 lip 2004
Data usunięcia 17 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LWOWSKA, 11D, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW ALEKSANDER SZEPCZYŃSKI
Prokurent
2004-07-12
2005-10-06
ŁĄCZNA
STANISŁAW JÓZEF RADEK
Prokurent
2004-07-12
2005-06-09
ŁĄCZNA
ROMAN JÓZEF SZEREMETA
Kurator
2008-07-09
2010-08-17
Wspólnik
2004-07-12
2005-06-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01310010200000
Wspólnik
2004-07-12
2005-06-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01026230100000
Wspólnik
2005-04-19
2005-10-06
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
01623238200000
LYUDMYLA IVANCHENKO
Wspólnik
2005-10-06
2010-08-17
1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PIOTR EDWARD WYCHOWANIEC
PREZES ZARZĄDU
2004-07-12
2005-10-06
LYUDMYLA IVANCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2005-10-06
2010-06-16
2004-07-12
2010-06-16
"SKIAIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-12
2005-04-19
CHOCIMSKA, 28, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-19
2005-08-08
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-08
2005-10-06
SYRENY, 14, WARSZAWA, 01-132, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie