KRS 0000212131
NIP7282535281
REGON47325866300000
Nazwa"GRUPA EL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA EL
Data rejestracji 12 lip 2004 (20 lat temu) 12 lip 2004
Data usunięcia 15 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWA, 29, ŁÓDŹ, 90-030, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #854 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8560 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘANNA MAGDALENA CHRUŚCIELEWSKA
Wspólnik
2009-08-11
2020-03-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW ALEKSANDER SŁAWIŃSKI
Wspólnik
2004-07-12
2009-08-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ARTUR JANICKI
Wspólnik
2020-03-09
2020-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
IRENEUSZ KRYSIAK
Prokurent
2004-07-12
2009-08-11
SAMOISTNA
ANNA MAGDALENA CHRUŚCIELEWSKA
Prokurent
2014-04-04
2016-02-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE ALBO DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, -W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW ALEKSANDER SŁAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-12
2009-08-11
IRENEUSZ KRYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-08-11
2014-06-11
BEATA MURAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-11
2016-02-25
ANNA MAGDALENA CHRUŚCIELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-25
2020-03-09
2004-07-12
2015-02-02
"EURO-IRDAPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie