KRS 0000212064
NIP7343043018
REGON49294104600000
NazwaJA-FA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJA-FA
Data rejestracji 06 lip 2004 (20 lat temu) 06 lip 2004
Data usunięcia 11 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JÓZEFCZAKA, 1, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCHJACEK MICHAŁ FARON
Wspólnik
2004-07-06
2012-08-08
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
EWA JANINA GÓRSKA
Wspólnik
2012-08-08
2013-02-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ALIAKSANDR BESKARAVAINY
Wspólnik
2013-02-06
2017-04-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W SPRAWACH WYKRACZAJĄCYCH POZA PROWADZENIE ZWYKŁYCH SPRAW SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTRM.
BOGDAN FARON
PREZES ZARZĄDU
2004-07-06
2012-08-08
EWA JANINA GÓRSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-08-08
2013-02-06
ALIAKSANDR BESKARAVAINY
PREZES ZARZĄDU
2013-02-06
2017-04-11
2004-07-06
2006-07-21
KILIŃSKIEGO, 58, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2006-07-21
2012-08-08
LWOWSKA, 210, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie