KRS 0000212007
NIP7250030336
REGON47076440800000
Nazwa"GOODMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGOODMARK
Data rejestracji 10 sie 2004 (20 lat temu) 10 sie 2004
Data usunięcia 06 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. T. KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 706000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMAMAREK ANDRZEJ WAŻBIŃSKI
Wspólnik
2004-08-10
2007-06-22
167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 83.500 ZŁOTYCH
"MULTIMEX" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SPRESIANO WE WŁOSZECH
Wspólnik
2004-08-10
2009-11-06
309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 154.500,00 ZŁ
MICHAŁ MARCZAK
Wspólnik
2004-08-10
2009-11-06
1/2 UDZIAŁU 266 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z DANUTĄ MARIĄ CZERWONIEC-MARCZAK
DANUTA MARIA CZERWONIEC MARCZAK
Wspólnik
2004-08-10
2009-11-06
1/2 UDZIAŁU 266 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133.000 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z MICHAŁEM MARCZAKIEM
ANDRZEJ STANISŁAW WAŻBIŃSKI
Wspólnik
2004-08-10
2007-06-22
178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.000 ZŁOTYCH
F. LLI CODOGNOTTO DI CODOGNOTTO GIANFRANCO & C. - S.N.C. Z SIEDZIBĄ W SALGAREDA WE WŁOSZECH
Wspólnik
2007-06-22
2009-11-06
158 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 79.000,00 ZŁ.
ITACA S.R.L. Z SIEDZIBĄ W CONEGLIANO WE WŁOSZECH
Wspólnik
2007-06-22
2009-11-06
247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 123.500,00 ZŁ
FIUMINVEST S.R.L. Z SIEDZIBĄ W ASIAGO WE WŁOSZECH
Wspólnik
2007-06-22
2009-11-06
402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA BEATA SZYJA
Likwidator
2007-10-24
2009-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RENATA GRUSZCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-10
2007-08-08
MAŁGORZATA BEATA SZYJA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-08
2007-10-24
2004-08-10
2007-10-24
"GOODMARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie