KRS 0000211921
NIP5342265589
REGON01574168000000
NazwaSCHMECHEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSCHMECHEL POLSKA
Data rejestracji 02 lip 2004 (20 lat temu) 02 lip 2004
Data usunięcia 19 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA MARII DĄBROWSKIEJ, 15, KOMORÓW, 05-806, KOMORÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5342265589
data rejestracji 24 sie 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 wrz 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6011A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6011B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMIANDRZEJ WIKTOR JARZYŃSKI
reprezentant
DIRK SCHMECHEL
Beneficjent
1971-12-16
SCHMECHEL TRANSPORT GMBH
Wspólnik
2004-07-02
2021-04-19
99 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 49.500,00 ZŁ. SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYŚ. PIĘĆSET ZŁ.
DIRK SCHMECHEL
Wspólnik
2005-09-23
2021-04-19
142 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 71.000 ZŁOTYCH.
1971-12-16
CLAUDIA BARBARA JARZYNSKI
Prokurent
2010-04-23
2017-11-28
SAMOISTNA
ANDRZEJ WIKTOR JARZYŃSKI
Likwidator
2017-11-28
2021-04-19
DIRK SCHMECHEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADACZ 54% UDZIAŁÓW W SCHMECHEL TRANSPORT GMBH, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
ROMAN BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-02
2006-01-26
DIRIK SCHMECHEL
PREZES ZARZĄDU
2004-07-02
2017-11-28
BARTŁOMIEJ BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-26
2008-11-27
ANDRZEJ WIKTOR JARZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-17
2017-11-28
2004-07-02
2017-11-28
SCHMECHEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-02
2005-09-23
GŁÓWNA, 25, KOMORÓW, 05-806, KOMORÓW, POLSKA
2005-09-23
2010-04-23
ROŹDZIEŃSKA, 41, KATOWICE, 40-382, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie