KRS 0000211691
NIP8510306713
REGON81050477100000
NazwaSWEDWOOD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSWEDWOOD POLAND
Data rejestracji 30 cze 2004 (20 lat temu) 30 cze 2004
Data usunięcia 25 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WINCENTEGO WITOSA, 31, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANANILS SKAERBAEK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-22
2011-12-13
GUNNAR KORSELL
Członek Organu Nadzoru
2009-09-11
2012-03-15
LEIF HULTMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-03-15
2014-06-09
ARVE OHLSSON
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2010-09-16
NILS SKAERBAEK NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2005-09-12
ANDERS SCHONSTROEM
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2014-11-25
GUNNAR KORSELL
Członek Organu Nadzoru
2004-06-30
2005-09-12
MATS LINDSKOG
Członek Organu Nadzoru
2005-09-12
2007-10-22
RAIMO ISSAL
Członek Organu Nadzoru
2007-10-22
2010-09-16
LENA MANSSON
Członek Organu Nadzoru
2010-09-16
2014-11-25
SWEDWOOD HOLDING B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, HOLANDIA
Wspólnik
2004-06-30
2013-11-15
1000000 (JEDEN MILION) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000000,00 (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW) ZŁOTYCH
IKEA INDUSTRY HOLDING B.V.
Wspólnik
2013-11-15
2014-03-10
1.000.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-03-10
2014-11-25
1.000.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000.000,00 ZŁ
20028096700000
GRAŻYNA MARIA JANOWSKA
Prokurent
2004-06-30
2013-12-31
ŁĄCZNA
ROKSANA KATARZYNA MAŁACHOWSKA
Prokurent
2013-12-31
2014-11-25
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HAKAN GUSTAF ERIKSSON
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2012-10-02
MAREK WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-30
2014-11-25
HENRIK ANDERSSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-30
2014-01-08
KEIJO ERKHEIKKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-30
2009-05-22
ANDRZEJ TOMASZ CZARNOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-16
2009-09-11
WOJCIECH ANDRZEJ WALIGÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-02
2014-01-08
JERZY HEĆMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-11
2014-11-25
ROBERT ZANICHELLI
PREZES ZARZĄDU
2012-10-02
2014-01-08
WOJCIECH ANDRZEJ WALIGÓRA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-08
2014-11-25
2004-06-30
2004-08-09
MIESZKA I, 82, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA
2004-08-09
2005-09-12
MIESZKA I, 82/83, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie