KRS 0000211673
NIP6391001661
REGON27234978900000
Nazwa"TRANS-TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANS-TOURS
Data rejestracji 01 lip 2004 (20 lat temu) 01 lip 2004
Data usunięcia 25 mar 2020 25 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 309500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530A RESTAURACJE #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJÓZEF ALBIN KASTELIK
Wspólnik
2004-07-01
2020-03-25
619 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 309.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIK.
JERZY KAZIMIERZ TROJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-01
2013-11-05
2004-07-01
2017-02-13
RYNEK, 10, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie