KRS 0000211577
NIP9511205423
REGON00622473000000
NazwaŚLĄSKO - MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaŚLĄSKO - MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Data rejestracji 30 cze 2004 (20 lat temu) 30 cze 2004
Data usunięcia 26 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BUDOWLANYCH, 168, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 101250,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIALEKSANDER STABLA
Beneficjent
HENRYK STABLA
Beneficjent
MARCIN WIŚNIEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ ANDRZEJ CYNGOT
Wspólnik
2004-06-30
2019-07-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
ALICJA CYNGOT
Wspólnik
2004-06-30
2019-07-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁ
Wspólnik
2019-07-17
2020-06-26
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.500,00 ZŁ
38251412500000
ALEKSANDER STABLA
Beneficjent
WSPÓLNIK AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
HENRYK STABLA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
DODATKOWO WSPÓLNIK AKCJONARIUSZA WIĘKSZOŚCIOWEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ZBIGNIEW ARTUR BARTOSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2005-01-04
WOJCIECH EDWARD DOBRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-04
2018-09-20
MACIEJ CYNGOT
PREZES ZARZĄDU
2018-09-20
2019-07-17
MARCIN ŁUKASZ WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-17
2020-06-26
2004-06-30
2005-01-04
BOŁTUCIA, 4, WARSZAWA, 01-493, WARSZAWA, POLSKA
2005-01-04
2018-09-20
WIKTORSKA, 89, WARSZAWA, 02-582, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-20
2019-07-17
UL. ZAMIENIECKA, 62/64, WARSZAWA, 04-158, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie