KRS 0000211456
NIP4980184470
REGON27826546700000
NazwaIZBA GOSPODARCZA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Krótka nazwaW PIEKARACH ŚLĄSKICH
Data rejestracji 29 cze 2004 (20 lat temu) 29 cze 2004
Data usunięcia 17 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaIZBA GOSPODARCZA
Adres UL. KALWARYJSKA, 51, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1811Z DRUKOWANIE GAZET #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIADAMIAN MISZUDA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2015-03-26
ANTONI PAJOR
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2015-03-26
TADEUSZ WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2015-03-26
MAREK KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-26
2024-06-17
MARIUSZ GEREMEK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-26
2024-06-17
KRYSTIAN DUDA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-26
2024-06-17
ANDRZEJ WYPYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2015-03-26
JOACHIM CZEMPIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2015-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH IZBY SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ IZBY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA - PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU. 2.OŚWIADCZENIE WOLI POWYŻEJ 5.000 ZŁ WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU.
TOMASZ CISEK
PREZES
2004-06-29
2024-06-17
SŁAWOMIR KAMIŃSKI
WICEPREZES
2004-06-29
2015-03-26
HENRYK SIKORA
WICEPREZES
2004-06-29
2015-03-26
ZBIGNIEW BARANOWSKI
WICEPREZES
2004-06-29
2015-03-26
ERYK SZAFRAŃSKI
SEKRETARZ
2004-06-29
2015-03-26
MAREK KAMIŃSKI
SKARBNIK
2004-06-29
2015-03-26
JAN WIECZOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-29
2015-03-26
CZESŁAW RZEPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-29
2015-03-26
CZESŁAW RZEPKA
SEKRETARZ
2015-03-26
2024-06-17
MARCIN PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-29
2015-03-26
2004-06-29
2015-03-26
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 85, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-940, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie