KRS 0000211384
NIP7272627225
REGON47324094700000
NazwaPATROKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPATROKOM
Data rejestracji 30 cze 2004 (20 lat temu) 30 cze 2004
Data usunięcia 13 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OZORKOWSKA, 22, ŁÓDŹ, 93-285, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 325000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6120 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6110 MORSKI I PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHZBIGNIEW WALDEMAR JASKULSKI
Wspólnik
2004-06-30
2011-03-18
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JADWIGA WALENDZIAK
Wspólnik
2007-09-26
2014-07-30
325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 325.000 ZŁ
MARZENA WŁADYSŁAWA SZCZEPANIAK
Wspólnik
2014-07-30
2020-05-13
324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 324.000,00 ZŁ.
MARZENA WŁADYSŁAWA SZCZEPANIAK
Likwidator
2017-07-06
2020-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARZENA WŁADYSŁAWA SZCZEPANIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-19
2017-07-06
PAWEŁ WOJCIECH WALENDZIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2016-05-19
2004-06-30
2011-03-18
"JAMITELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-18
2014-07-30
"AVIATEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-30
2016-05-19
NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO "PATRO-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-19
2017-07-06
PATROKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-30
2009-02-26
ŻEROMSKIEGO, 68, ŁÓDŹ, 90-502, ŁÓDŹ, POLSKA
2009-02-26
2011-03-18
KRAWIECKA, 16, ŁÓDŹ, 91-818, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-03-18
2012-10-02
ŻNIWNA, 4, ŁÓDŹ, 94-250, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie