KRS 0000211296
NIP7830002701
REGON63052748400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "CEGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "CEGBUD"
Data rejestracji 30 cze 2004 (20 lat temu) 30 cze 2004
Data usunięcia 02 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSINOWA, 12 D, POZNAŃ, 61-451, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2004-06-30
2010-08-02
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
00048839000000
Wspólnik
2004-06-30
2006-10-03
52 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
63070232600000
MIROSŁAW ZBOROWSKI
Wspólnik
2006-10-03
2008-01-25
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
MIECZYSŁAW GMEREK
Likwidator
2009-09-22
2010-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LUCYNA MARIA BOCIAN KOZŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2006-10-03
MIECZYSŁAW GMEREK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2009-09-22
2004-06-30
2009-09-22
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE "CEGBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie