KRS 0000211254
NIP9451763012
REGON35077004300000
NazwaNOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ
Data rejestracji 30 cze 2004 (20 lat temu) 30 cze 2004
Data usunięcia 29 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PODCHORĄŻYCH, 3, KRAKÓW, 30-084, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #3120 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7240 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7460 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7440 REKLAMA #6412 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #533 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAHALINA ZOFIA PRUS
Wspólnik
2004-06-30
2010-09-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
SŁAWOMIR SKIBIŃSKI
Wspólnik
2004-06-30
2010-09-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ZOFIA BARTNICKA
Wspólnik
2004-06-30
2010-09-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
MACIEJ SIKORA
Wspólnik
2004-06-30
2010-09-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
PIOTR NOWAKOWSKI
Wspólnik
2004-06-30
2010-09-29
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
STANISŁAW SKIBIŃSKI
Likwidator
2008-09-05
2010-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
STANISŁAW SKIBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2008-09-05
HALINA ZOFIA PRUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-30
2008-09-05
2004-06-30
2008-09-05
NOFOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-30
2006-09-11
OGRODOWA, 1, KRAKÓW, 31-155, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie