KRS 0000211151
NIP5261035129
REGON01117842000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "INSTALPROJEKT HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "INSTALPROJEKT HOLDING" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 20 lip 2004 (20 lat temu) 20 lip 2004
Data usunięcia 22 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. WINCENTEGO, 124, WARSZAWA, 03-291, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #2923Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWHENRYK OLENIAK
Wspólnik
2004-07-20
2018-10-22
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁ
TOMASZ KLOCH
Prokurent
2004-07-20
2012-08-22
SAMOISTNA
HANNA EMILIA AFANASJEW
Prokurent
2012-08-22
2014-11-27
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN SOKOŁOWSKI
Prokurent
2013-10-10
2014-07-04
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ KLOCH
Prokurent
2015-04-14
2018-10-22
PROKURA SAMOISTNA
EWA JANINA MIRKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2018-10-22
JAN PAWELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2011-08-01
ZDZISŁAW ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2009-01-13
JAN MILCZARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2009-01-13
MARIA ALDONA WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2018-10-22
ELŻBIETA UCZCIWEK MAŁECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-06
2018-10-22
KRYSTYNA WIERCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-07-06
2012-07-12
ANITA STELLER-DUDA
Powiernik
2015-07-31
2018-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HENRYK OLENIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-07-20
2018-10-22
2004-07-20
2015-07-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI "INSTALPROJEKT HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-20
2009-05-12
STRUSIA, 1, WARSZAWA, 04-564, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-12
2009-05-27
BOTANICZNA, 68 A, WARSZAWA, 04-568, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-27
2013-01-16
BOTANICZNA, 68 A, WARSZAWA, 04-543, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie