KRS 0000211134
NIP7272633289
REGON47326008000000
NazwaSTOWARZYSZENIE POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH "BEZPIECZNA DROGA"
Krótka nazwaPOMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH "BEZPIECZNA DROGA"
Data rejestracji 01 lip 2004 (20 lat temu) 01 lip 2004
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres DĄBROWSKIEGO, 6/8, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANADARIUSZ BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2007-07-24
DARIUSZ ZDZISŁAW MIROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2007-07-24
BOGUMIŁ PIETRASIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-01
2007-07-24
ARKADIUSZ BUDZICHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-24
2019-11-14
AGNIESZKA ŁUC OCHĘDALSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-24
2019-11-14
ROBERT OCHĘDALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-24
2019-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD GŁÓWNY
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE JEST REPREZENTOWANE NA ZEWNĄTRZ PRZEZ PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 500 ZŁ WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO. DLA WAŻNOŚCI PISM DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 500 ZŁ WYMAGANE SĄ ŁĄCZNE PODPISY PREZESA, WICEPREZESA, ORAZ SKARBNIKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO.
JAKUB LECH KRASOWIAK
WICEPREZES
2007-07-24
2019-11-14
ANNA MARIA KRASOWIAK
SKARBNIK
2007-07-24
2019-11-14
ANNA TOMCZAK
SEKRETARZ
2007-07-24
2019-11-14
KRZYSZTOF ADAM ZAWADZKI
PREZES-CZŁONEK PREZYDIUM
2004-07-01
2019-11-14
KAMIL KONRAD RABIEGA
WICEPREZES-CZŁONEK PREZYDIUM
2004-07-01
2007-07-24
KAMIL KONRAD RABIEGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-24
2019-11-14
KACPER BURSKI
SKARBNIK-CZŁONEK PREZYDIUM
2004-07-01
2007-07-24
KACPER BURSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-24
2019-11-14
ADAM MAREK CHYBOWSKI
SEKRETARZ-CZŁONEK PREZYDIUM
2004-07-01
2007-07-24
DARIUSZ PIOTR GUMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-01
2007-07-24
2004-07-01
2007-07-24
ŻEROMSKIEGO, 56, ŁÓDŹ, 90-626, ŁÓDŹ, POLSKA
2007-07-24
2007-08-27
DĄBROWSKIEGO, 618, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie