KRS 0000211037
NIP8522419009
REGON81269086100000
Nazwa"DENTAL KLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDENTAL KLINIK
Data rejestracji 24 cze 2004 (20 lat temu) 24 cze 2004
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIWICZA, 128A, SZCZECIN, 71-140, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ WECZER
Wspólnik
2004-06-24
2009-12-01
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH.
RAFAŁ TADEUSZ ZAWOJSKI
Wspólnik
2004-06-24
2009-12-01
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH.
EDWARD PAWEŁ GOLEMA
Wspólnik
2004-06-24
2009-12-01
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH.
SEWERYN TOTOŃ
Wspólnik
2004-06-24
2009-12-01
1000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH.
MIROSŁAW KAZIMIERZ LEWIŃSKI
Wspólnik
2009-12-01
2022-12-21
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
DANUTA MARIA LEWIŃSKA
Wspólnik
2009-12-01
2022-12-21
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
MIROSŁAW KAZIMIERZ LEWIŃSKI
Prokurent
2009-12-01
2022-12-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ TYLKO Z PREZESA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTACJA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH JEJ SPRAWACH JEST JEDNOOSOBOWA I NIEOGRANICZONA (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
RAFAŁ TOMASZ ZAWOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2009-12-01
TOMASZ WECZER
PREZES ZARZĄDU
2004-06-24
2009-12-01
EDWARD PAWEŁ GOLEMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2009-12-01
SEWERYN TOTOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-24
2008-09-10
DANUTA LEWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-12-01
2022-12-21
2004-06-24
2009-12-01
"KLINIKA STOMATOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie