KRS 0000210987
REGON27629612700000
NazwaOŚRODEK SZKOLENIA "EDUKACJA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaOŚRODEK SZKOLENIA "EDUKACJA"
Data rejestracji 25 cze 2004 (20 lat temu) 25 cze 2004
Data usunięcia 29 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LUDWIKA, 46A, KATOWICE, 40-176, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #8022I POZOSTAŁE SZKOŁY ZAWODOWE #8030B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ BOCHNAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-06-29
MARIAN RYSZARD SUROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-06-29
AGNIESZKA DAGMARA BEBEROK SUROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-01-04
PAWEŁ MARIAN SUROWIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-06-29
MAREK TADEUSZ DĘBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-25
2006-01-04
ZBIGNIEW ALEKSANDER BORG
Członek Organu Nadzoru
2006-01-04
2006-06-29
JANINA JULIA LOSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-04
2006-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓ ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ZBIGNIEW ALEKSANDER BORG
PREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2006-01-04
HALINA JADWIGA BEBEROK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-06-25
2006-06-29
AGNIESZKA DAGMARA BEBEROK SUROWIEC
PREZES ZARZĄDU
2006-01-04
2006-06-29
2004-06-25
2006-06-29
SPÓŁKA AKCYJNA
2004-06-25
2006-06-29
OŚRODEK SZKOLENIA "EDUKACJA" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-06-25
2006-06-29
LUDWIKA, 46A, KATOWICE, 40-176, KATOWICE, POLSKA
2004-06-25
2006-06-29
5212Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.
2004-06-25
2006-06-29
7220Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA.
2004-06-25
2006-06-29
7230Z - PRZETWARZANIE DANYCH
2004-06-25
2006-06-29
7240Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
2004-06-25
2006-06-29
7250Z - KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH LICZĄCYCH
2004-06-25
2006-06-29
7310G - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
2004-06-25
2006-06-29
7310H - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2004-06-25
2006-06-29
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2004-06-25
2006-06-29
7440Z - REKLAMA
2004-06-25
2006-06-29
8022I - POZOSTAŁE SZKOŁY ZAWODOWE.
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie