KRS 0000210963
NIP5621690647
REGON09321288200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE - RENATA ŻUREK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE - RENATA ŻUREK I WSPÓLNICY,
Data rejestracji 24 cze 2004 (20 lat temu) 24 cze 2004
Data usunięcia 31 mar 2022 31 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BIELAWSKA, 6, JANOWIEC WIELKOPOLSKI, 88-430, JANOWIEC WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5621690647
data rejestracji 01 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISŁAWOMIR MARIAN ZIELIŃSKI
Wspólnik
2004-06-24
2015-07-02
JERZY KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2004-06-24
2019-11-29
RENATA ŻUREK
Wspólnik
2004-06-24
2022-03-31
MARLENA BARBARA PUROL
Wspólnik
2004-06-24
2015-07-02
JAROSŁAWA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2019-11-29
2022-03-31
SŁAWOMIR MARIAN ZIELIŃSKI
Wspólnik
2019-11-29
2022-03-31
MARLENA BARBARA PUROL
Wspólnik
2019-11-29
2022-03-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK RENATA ŻUREK MA WYŁĄCZNE PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW
SŁAWOMIR MARIAN ZIELIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-24
2011-02-14
RENATA ŻUREK
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-24
2011-02-14
MARLENA BARBARA PUROL
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-24
2011-02-14
JERZY KAZIMIERZ ZIELIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-06-24
2019-11-29
RENATA ŻUREK
Członek Organu Reprezentacji
2019-11-29
2022-03-31
2004-06-24
2019-11-29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JERZY ZIELINSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie