KRS 0000210847
NIP1231029139
REGON01577076900000
Nazwa"B & T" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaB & T
Data rejestracji 23 cze 2004 (20 lat temu) 23 cze 2004
Data usunięcia 23 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIHUU BINH HOANG
Wspólnik
2004-06-23
2015-10-14
OBEJMUJE 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SY MY DANG
Wspólnik
2004-06-23
2008-04-09
60 /SZEŚĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 60.000 ZŁ. /SZEŚĆDZIESIĄT/ TYSIĘCY ZŁOTYCH.
BUI ANH HOANG
Wspólnik
2004-06-23
2006-03-30
OBEJMUJE 15 (PIĘTNAŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
THANH THUC NGUYEN
Wspólnik
2004-06-23
2006-03-30
OBEJMUJE 15 (PIĘTNAŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
THI AN HOANG
Wspólnik
2004-06-23
2006-03-30
OBEJMUJE 15 (PIĘTNAŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SY HOAN DANG
Wspólnik
2008-04-09
2017-01-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
THI THANH LE
Wspólnik
2015-10-14
2017-01-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
THE SINH NGUYEN
Wspólnik
2017-01-16
2024-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THANH THUC NGUYEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2006-03-30
THI AN HOANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2006-03-30
THE SINH NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2017-04-13
2024-05-23
SY MY DANG
PREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2017-04-13
BUI ANH HOANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2006-03-30
2004-06-23
2018-03-16
NADRZECZNA, 7C, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Km 286/22
2023-03-22
2024-04-15
472.14 PLN
I FSK 1925/17
Gierała Tomasz
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie