KRS 0000210571
NIP6452246056
REGON27748982200000
NazwaEKOTRANS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOTRANS BIS
Data rejestracji 21 cze 2004 (20 lat temu) 21 cze 2004
Data usunięcia 01 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLNOŚCI, 21, WIESZOWA, 42-672, WIESZOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIGRAŻYNA MARIA ORŁOWSKA
Beneficjent
HENRYK ORŁOWSKI
Beneficjent
HENRYK ORŁOWSKI
reprezentant
HENRYK PIOTR ORŁOWSKI
Wspólnik
2004-06-21
2022-02-01
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
GRAŻYNA MARIA ORŁOWSKA
Wspólnik
2004-06-21
2022-02-01
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
LESZEK NOWOK
Prokurent
2012-01-12
2012-11-26
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ ZARZYCKI
Kurator
2018-07-23
2018-08-31
MAŁGORZATA ZOFIA URAWSKA
Kurator
2021-08-05
2022-02-01
GRAŻYNA MARIA ORŁOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
HENRYK ORŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. JEŻELI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZA KWOTY 200.000 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, B. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
HENRYK PIOTR ORŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2017-05-22
GRAŻYNA MARIA ORŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2017-05-22
2004-06-21
2022-02-01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-21
2022-02-01
EKOTRANS BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-21
2022-02-01
WOLNOŚCI, 21, WIESZOWA, 42-672, WIESZOWA, POLSKA
2016-02-22
2022-02-01
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2016-02-22
2022-02-01
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2016-02-22
2022-02-01
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2016-02-22
2022-02-01
4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2016-02-22
2022-02-01
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2016-02-22
2022-02-01
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2016-02-22
2022-02-01
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2016-02-22
2022-02-01
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2016-02-22
2022-02-01
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2016-02-22
2022-02-01
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie