KRS 0000210264
REGON14006536000000
Nazwa"A.T.Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaA.T.Z
Data rejestracji 18 cze 2004 (20 lat temu) 18 cze 2004
Data usunięcia 24 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIEDZIANA, 11, WARSZAWA, 00-835, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7440Z REKLAMA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANETOMASZ PRZEMYSŁAW PRZYWIECZERSKI
Wspólnik
2004-06-18
2006-08-24
100 (STO) UDZIAŁÓW PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA STANISŁAWA BUZUK
Likwidator
2006-02-28
2006-08-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI POWOŁANY JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PRZEMYSŁAW PRZYWIECZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-18
2005-03-07
EDMUND WIKTOR CHYŁA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-07
2006-02-28
2004-06-18
2006-02-28
"A.T.Z" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie