KRS 0000210135
NIP7561864144
REGON53243901400000
NazwaINTERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNA
Data rejestracji 23 cze 2004 (20 lat temu) 23 cze 2004
Data usunięcia 27 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZEREŚNIOWA, 6, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9601Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHMARCIN RĘKAWEK
Wspólnik
2004-06-23
2019-11-27
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
STANISŁAW SKUBIS
Wspólnik
2004-06-23
2019-11-27
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
IZABELA ANDRECKA
Wspólnik
2004-06-23
2019-11-27
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
JACEK KLEIST
Wspólnik
2004-06-23
2019-11-27
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
ANDRZEJ WITTEK
Wspólnik
2004-06-23
2019-11-27
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
DARIUSZ ZWOLIŃSKI
Wspólnik
2004-06-23
2019-11-27
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
GRZEGORZ MAINKA
Wspólnik
2007-06-01
2008-09-30
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
DARIUSZ ZWOLIŃSKI
Likwidator
2018-10-03
2019-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI, NIEPRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD, SAMODZIELNIE SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CAŁEGO ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
DARIUSZ ZWOLIŃSKI
PREZES
2004-06-23
2010-10-29
DARIUSZ ZWOLIŃSKI
WICEPREZES
2010-10-29
2011-08-02
DARIUSZ ZWOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-02
2018-10-03
JACEK KLEIST
WICEPREZES
2010-10-29
2011-08-02
EDYTA DZIEMECKA PIESTRAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-29
2011-08-02
JAROSŁAW MIJAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-02
2018-10-03
2004-06-23
2018-10-03
INTERNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-23
2010-10-29
OPOLSKA, 36B, STRZELCE OPOLSKIE, 47-100, STRZELCE OPOLSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie