KRS 0000210124
NIP8792170904
REGON00572934900000
NazwaABM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABM-INVEST
Data rejestracji 15 cze 2004 (20 lat temu) 15 cze 2004
Data usunięcia 31 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWY RYNEK, 1, RYPIN, 87-500, RYPIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACYJOLANTA MARKOWSKA
Beneficjent
ANDRZEJ BOGUSŁAW MARKOWSKI
Beneficjent
ANDRZEJ BOGUSŁAW MARKOWSKI
reprezentant
ANDRZEJ BOGUSŁAW MARKOWSKI
Wspólnik
2004-06-15
2021-05-31
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
JOLANTA MARKOWSKA
Wspólnik
2004-06-15
2021-05-31
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ BOGUSŁAW MARKOWSKI
Likwidator
2020-06-05
2021-05-31
JOLANTA MARKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANDRZEJ BOGUSŁAW MARKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTCAJA SAMOISTNA) -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
JOLANTA MARKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-15
2014-05-22
ANDRZEJ BOGUSŁAW MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-22
2020-06-05
2004-06-15
2020-06-05
ABM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie