KRS 0000210001
NIP7292549439
REGON47324611100000
NazwaGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGET
Data rejestracji 02 lip 2004 (20 lat temu) 02 lip 2004
Data usunięcia 04 mar 2021 04 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WSCHODNIA, 25, OPOLE, 45-449, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 166500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIMIROSŁAW GARACK
Wspólnik
2004-07-02
2014-07-16
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
TOMASZ SZOPA
Wspólnik
2005-08-23
2009-05-13
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
RAFAŁ WŁADYSŁAW SUCHODOLSKI
Wspólnik
2005-08-23
2014-07-16
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
Wspólnik
2008-03-14
2021-03-04
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ
01279479800000
RENATA ANNA HORBAL
Wspólnik
2009-05-13
2014-07-16
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
ROBERT JAN ŚWIGOŃ
Wspólnik
2014-07-16
2018-08-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
IVAN KOVAL
Wspólnik
2018-08-30
2021-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIE W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA KATARZYNA GAŁKIEWICZ
PREZES
2004-07-02
2004-12-31
OLEKSANDR HORDIEIEV
PREZES ZARZĄDU
2018-08-30
2021-03-04
RAFAŁ WŁADYSŁAW SUCHODOLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-05-13
2010-09-14
BARBARA KATARZYNA GAŁKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-31
2005-08-23
MIROSŁAW GARACK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-31
2014-07-16
TOMASZ SZOPA
WICEPREZES
2007-04-23
2009-05-13
ROBERT JAN ŚWIGOŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-16
2017-02-16
IVAN KOVAL
PREZES ZARZĄDU
2017-02-16
2018-08-30
2004-07-02
2005-08-23
GARACK EUROPEAN TRADE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-23
2008-03-14
"GET CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-02
2005-08-23
OBYWATELSKA, 85, ŁÓDŹ, 93-562, ŁÓDŹ, POLSKA
2005-08-23
2009-12-28
GŁOGOWSKA, 37, OPOLE, 45-315, OPOLE, POLSKA
2009-12-28
2014-07-16
GŁOGOWSKA, 41, OPOLE, 45-315, OPOLE, POLSKA
2014-07-16
2017-02-16
KOŚCIUSZKI, 140, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
2017-02-16
2018-08-30
UL. MODRZEJOWSKA, 81, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie