KRS 0000209836
NIP5420212384
REGON00082361200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
Krótka nazwaUSŁUG KOMINIARSKICH
Data rejestracji 08 cze 2004 (20 lat temu) 08 cze 2004
Data usunięcia 11 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CZĘSTOCHOWSKA, 16, BIAŁYSTOK, 15-459, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5420212384
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHHENRYK DERWICH
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2007-07-02
ANTONI ONOSZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2009-09-01
JÓZEF RYSZARD MARIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2006-12-01
JAN BUGNACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2007-07-02
JÓZEF SZCZĘSNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2019-10-11
KAZIMIERZ UMECKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-08
2006-12-01
DANUTA KONDRACKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-01
2012-07-06
JÓZEF RYSZARD MARIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2019-10-11
JAN BUGNACKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-06
2018-09-05
BOGUMIŁ STEFAN CZEKAJ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-05
2019-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KAZIMIERZ KASJAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2012-09-18
LIDIA LEONIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2008-07-31
GRZEGORZ REDŹKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-01
2012-07-06
NADZIEJA UTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-06
2015-08-21
GRZEGORZ REDŹKO
PREZES
2012-09-18
2019-10-11
DANUTA KONDRACKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-21
2019-10-11
KAZIMIERZ SZCZĘSNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2019-10-11
2004-06-08
2007-07-02
OGRODOWA, 27, BIAŁYSTOK, 15-027, BIAŁYSTOK, POLSKA
2007-07-02
2007-07-31
CZĘSTOCHOWSKA, 16, BIAŁYSTOK, 15-459, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie