KRS 0000209753
REGON01573216000000
Nazwa"FOKUS POLIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFOKUS POLIMEX
Data rejestracji 08 cze 2004 (20 lat temu) 08 cze 2004
Data usunięcia 26 mar 2012 26 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROMANTYCZNA, 7, WARSZAWA, 04-865, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKANNA ELŻBIETA WRÓBLEWSKA
Wspólnik
2004-06-08
2012-03-26
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44 000 PLN
EUGENIUSZ STANISŁAW KRAWCZYK
Wspólnik
2004-06-08
2012-03-26
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98 000 PLN
OLEG RADZIEVSKIY
Wspólnik
2004-06-08
2012-03-26
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44 000 PLN
ANNA ELŻBIETA WRÓBLEWSKA
Likwidator
2011-03-30
2012-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEN
ANNA ELŻBIETA WRÓBLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-08
2011-03-30
OLEG RADZIEVSKIY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2011-03-30
JAN WŁODZIMIERZ WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2011-03-30
EUGENIUSZ STANISŁAW KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-08
2011-03-30
2004-06-08
2011-03-30
FOKUS POLIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie