KRS 0000209746
NIP6160003565
REGON00046924000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM
Data rejestracji 16 cze 2004 (20 lat temu) 16 cze 2004
Data usunięcia 14 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 41, CHMIELNO, 59-600, LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #0111A UPRAWA ZBÓŻ #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #0112 UPRAWA WARZYW, SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH I PRODUKTÓW SZKÓŁKARSKICHKRYSTYNA PASZCZYŃSKA
Likwidator
2011-07-21
2012-08-14
BRYGIDA ŚCIGA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
JÓZEF CICHOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
MARIAN JAN HOŁYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
JÓZEF KAZIMIERZ SZATAN
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
STANISŁAW MACHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
IRENA STANISŁAWA JARZĄB
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
MIECZYSŁAW KOMINEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-16
2012-08-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
KRYSTYNA PASZCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-06-16
2011-07-21
ADAM KUFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-16
2011-07-21
MARIA RÓŻYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-16
2011-07-21
2004-06-16
2011-07-21
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie