KRS 0000209718
NIP9130004260
REGON93014852400000
Nazwa"1999" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"1999" -
Data rejestracji 09 sie 2004 (20 lat temu) 09 sie 2004
Data usunięcia 16 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 22, JASZKOTLE, 55-070, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIMARIA ŁODOŻYŃSKA
Wspólnik
2004-08-09
2019-08-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW)
ZBIGNIEW PETRUS
Wspólnik
2004-08-09
2019-08-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW)
BOGUSŁAW RAK
Wspólnik
2004-08-09
2019-08-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW)
MAREK ŚWIERK
Wspólnik
2004-08-09
2019-08-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW)
ZBIGNIEW PETRUS
Likwidator
2006-10-12
2019-08-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAREK ŚWIERK
PREZES ZARZĄDU
2004-08-09
2006-10-12
MARIA ŁODOŻYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-09
2006-10-12
ZBIGNIEW PETRUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-09
2006-10-12
BOGUSŁAW RAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-09
2006-10-12
2004-08-09
2006-10-12
"1999" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie