KRS 0000209680
NIP5911000852
REGON00288244100000
Nazwa"CMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCMS
Data rejestracji 07 cze 2004 (20 lat temu) 07 cze 2004
Data usunięcia 01 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWCEZARY MATEUSZ ROLIŃSKI
Wspólnik
2004-06-07
2021-09-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
SEBASTIAN JERZY STRZEMKOWSKI
Wspólnik
2004-06-07
2021-09-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
VALERY ZAKHAR'EV
Wspólnik
2006-02-09
2006-08-25
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
JANUSZ WOJCIECH KROPIDŁOWSKI
Wspólnik
2006-08-25
2021-09-01
24 /DWADZIEŚCIA CZTERY/ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ /DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH/
WOJCIECH BOLESŁAW TATARA
Wspólnik
2006-08-25
2021-09-01
25 /DWADZIEŚCIA PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ /DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/
MIECZYSŁAW JAN WOJTYSIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-07
2006-02-09
CEZARY MATEUSZ ROLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-07
2006-02-09
WŁADIMIR KALININ
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2006-08-25
GRZEGORZ WOJCIECH ROLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-09
2021-09-01
JANUSZ WOJCIECH KROPIDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2021-09-01
TOMASZ SZRAJBER
Członek Organu Nadzoru
2004-06-07
2017-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
SEBASTIAN JERZY STRZEMKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-07
2006-02-09
SEBASTIAN JERZY STRZEMKOWSKI
ZASTĘPCA PREZESU ZARZĄDU
2006-02-09
2013-07-09
CEZARY MATEUSZ ROLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-09
2014-12-11
VALERY ZAKHAR'EV
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-02-09
2006-08-25
WOJCIECH BOLESŁAW TATARA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2006-08-25
2021-09-01
2004-06-07
2004-08-05
PIŃCZYŃSKA, 82, ZBLEWO, 83-210, ZBLEWO, POLSKA
2004-08-05
2005-01-31
PINCZYŃSKA, 82, ZBLEWO, 83-210, ZBLEWO, POLSKA
2005-01-31
2005-04-12
BOLESŁAWA PRUSA, 41, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
2005-04-12
2017-03-01
BOLESŁAWA PRUSA, 43, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie