KRS 0000209648
NIP5832867628
REGON19304303400000
NazwaMULTI-POL - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTI-POL -
Data rejestracji 07 cze 2004 (20 lat temu) 07 cze 2004
Data usunięcia 16 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----------------, -------, GDAŃSK, ------------, --------------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #7411Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMJAROSŁAW WOJCIECH MIŁOSZ
Wspólnik
2004-06-07
2005-02-25
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW MROCZKOWSKI
Wspólnik
2005-02-25
2015-01-27
1000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ. KAŻDY
ROBERT BIELSKI
Wspólnik
2015-01-27
2018-02-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
JAROSŁAW WOJCIECH MIŁOSZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-07
2005-12-15
TOMASZ SZESZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-27
2015-03-11
2004-06-07
2006-02-21
STRUGA, 16, GDAŃSK, 80-116, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie