KRS 0000209490
NIP7642433589
REGON57213287900000
NazwaSTOWARZYSZENIE ŚPIEWU "HALKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŚPIEWU "HALKA"
Data rejestracji 15 cze 2004 (20 lat temu) 15 cze 2004
Data usunięcia 01 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres BYDGOSKA, 32, WYRZYSK, 89-300, WYRZYSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
LEONIA BURZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-04-22
2014-04-01
MAGDALENA PAWLACZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-22
2014-04-01
LIDIA MARIA PANKANIN
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2011-04-22
MAGDALENA SKÓRA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2006-10-02
MARIA CZYNKA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2011-04-22
MICHAŁ KROPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-02
2014-04-01
MAŁGORZATA BARBARA ZIMNA
Likwidator
2014-02-13
2014-04-01
MARIA CZYNKA
Likwidator
2014-02-13
2014-04-01
LIDIA MARIA PANKANIN
Likwidator
2014-02-13
2014-04-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD W OSOBACH: PREZESA, Z-CY PREZESA, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
ANDRZEJ KROPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-15
2008-08-06
URSZULA RUMMEL
VICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-15
2006-10-02
GRAŻYNA WOLTER KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU - DYRYGENT
2004-06-15
2013-01-04
SŁAWOMIR MARCIN PUCIŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-15
2006-10-02
JADWIGA HELENA KROPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-15
2006-10-02
JUSTYNA AGNIESZKA CODRO
SKARBNIK
2008-08-06
2011-04-22
PIOTR JÓZEF PUCIŁOWSKI
WICEPREZES
2008-08-06
2011-04-22
JOANNA KLAUDIA KROPIŃSKA
SEKRETARZ
2008-08-06
2011-04-22
MAŁGORZATA BARBARA ZIMNA
WICEPREZES
2011-04-22
2013-01-04
MAŁGORZATA BARBARA ZIMNA
SKARBNIK
2013-01-04
2014-02-13
2004-06-15
2014-02-13
STOWARZYSZENIE ŚPIEWU "HALKA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie