KRS 0000209400
REGON00843680800000
NazwaAPOGEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPOGEUM
Data rejestracji 04 cze 2004 (20 lat temu) 04 cze 2004
Data usunięcia 31 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZYBKA, 16 A, KRAKÓW, 31-831, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 432000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #80 EDUKACJA #8021Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8022 SZKOLNICTWO ZAWODOWE I TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANNA MIKUŚKIEWICZ
Wspólnik
2004-06-04
2004-11-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72000 (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
JERZY LUCJAN MIKUŚKIEWICZ
Wspólnik
2004-06-04
2004-11-10
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360000 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ ALEKSANDER ZWOLIŃSKI
Wspólnik
2004-11-10
2005-01-07
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 432000 ZŁOTYCH
OLHA STOY
Wspólnik
2005-01-07
2017-10-31
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 432000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
ANNA MIKUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-06-04
2004-11-10
WŁODZIMIERZ ALEKSANDER ZWOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-11-10
2005-01-07
OLHA STOY
PREZES ZARZĄDU
2005-01-07
2017-10-31
2004-06-04
2004-11-10
TRZEBIŃSKA, 35, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie